Timo Konietzka | 276 Juegos | 2556 días | 1.91 pps
&Copiar Imágenes de imago
Duración del cargo 01/07/1971 – 30/06/1978
De pie en el medio
Zlatko Cajkovski | 65 juegos | 609 días | 1,88 pps
&Copiar Imágenes de imago
Duración del cargo: 01/07/1978 – 29/02/1980
Justo en la imagen
Alberto canta | 23 juegos | 122 días | 1.30PPS
&Copiar Imágenes de imago
Duración del cargo 29/02/1980 – 30/06/1980
En el medio de la imagen
Daniel Jeandupeux | 109 Juegos | 1094 días | 1.86 PPS
&Copiar Imágenes de imago
Duración del cargo: 01/07/1980 – 06/05/1983
Hans Kodric | 20 juegos | 124 días | 1.10PPS
&Copiar Imágenes de imago
Duración del cargo: 01/07/1983 – 02/11/1983
Jacob Kuhn | 18 juegos | 233 días | 1.00PPS
&Copiar Imágenes de imago
Duración del cargo: 10/11/1983 – 30/06/1984
Hermann Stessl | 44 juegos | 446 días | 1.36 PPS
&Copiar Imágenes de imago
Duración del cargo: 01/07/1986 – 20/09/1987
Justo en la imagen
Timo Konietzka | 26 juegos | 284 días | 0.77PPS
&Copiar Imágenes de imago
Duración del cargo: 20/09/1987 – 30/06/1988
Hannes Bongartz 16 juegos | 364 días | 1,50 pps
&Copiar Imágenes de imago
Duración del cargo 01/07/1988 – 30/06/1989
herbert neumann 67 juegos | 822 días | 1.40PPS
&Copiar Imágenes de imago
Duración del cargo: 01/07/1989 – 01/10/1991
Kurt Jara | 93 juegos | 913 días | 1.34PPS
&Copiar Imágenes de imago
Duración del cargo: 01/10/1991 – 01/04/1994
Bob Houghton | 29 juegos | 327 días | 1.28PPS
&Copiar Imágenes de imago
Duración del cargo: 14/04/1994 – 07/03/1995
Raimundo Ponte | 193 Juegos | 1843 días | 1.38PPS
&Copiar Imágenes de imago
Duración del cargo: 31/03/1995 – 16/04/2000
Gilberto Gress | 48 juegos | 546 días | 1.31PPS
&Copiar Imágenes de imago
Duración del cargo: 16/04/2000 – 30/06/2001
Georges Bregy | 71 Juegos | 634 días | 1,35 pps
&Copiar Imágenes de imago
Duración del cargo: 01/07/2001 – 27/03/2003
Lucien Favre | 168 Juegos | 1460 días | 1,87 pps
&Copiar Imágenes de imago
Duración del cargo: 01/07/2003 – 30/06/2007
Bernard Challandes | 138 Juegos | 1041 días | 1,64 pps
&Copiar Imágenes de imago
Duración del cargo: 13/06/2007 – 19/04/2010
Pescador Urs | 83 juegos | 693 días | 1.59 pps
&Copiar Imágenes de imago
Duración del cargo: 19/04/2010 – 12/03/2012
Rolf Fringer | 19 juegos | 148 días | 1.21 pps
&Copiar Imágenes de imago
Duración del cargo: 01/07/2012 – 26/11/2012
Urs Meier | 118 Juegos | 977 días | 1.59 pps
&Copiar Imágenes de imago
Duración del cargo: 26/11/2012 – 02/08/2015
Sami Hyypia | 30 juegos | 255 días | 1.23PPS
&Copiar Imágenes de imago
Duración del cargo: 31/08/2015 – 12/05/2016
Uli fuerte | 76 juegos | 647 días | 1.99 PPS
&Copiar Imágenes de imago
Duración del cargo: 13/05/2016 – 19/02/2018
Ludovico Magnin | 108 Juegos | 958 días | 1.29PPS
&Copiar Imágenes de imago
Duración del cargo: 20/02/2018 – 05/10/2020
André Breitenreiter | 39 juegos | 365 dias | 2.10PPS
&Copiar Imágenes de imago
Duración del cargo: 01/07/2021 – 30/06/2022
Franco Foda | 18 juegos | 83 días | 1.00 PPS
&Copiar Imágenes de imago
Duración del cargo: 01/07/2022 – 21/09/022
Bo Henriksen | – Juegos | – Días | – PPS
&Copiar IMAGEN
Duración del cargo: 10/10/2022 –